序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘英姿 | 2% | 10万(元) |
2 | 殷小凡 | 96% | 480万(元) |
3 | 黄方 | 2% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘英姿
|
监事 |
2 |
殷小凡
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-13 | 章程备案 |
无
|
2021-10-08章程备案
|
2 | 2021-10-13 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄2幢3917室
|
上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
|
3 | 2021-07-23 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
500.0000万人民币
|
4 | 2021-07-23 | 章程备案 |
无
|
2021-07-21章程备案
|
5 | 2021-01-06 | 章程备案 |
无
|
2020-12-07章程备案
|
6 | 2021-01-06 | 投资人(股权)变更 |
殷小凡*;黄方;
|
殷小凡*;刘英姿;黄方;
|
7 | 2020-08-07 | 投资人(股权)变更 |
黄方;高亮;
|
殷小凡*;黄方;
|
8 | 2020-08-07 | 章程备案 |
-
|
2020-07-17章程备案
|
9 | 2020-08-07 | 住所变更 |
上海市奉贤区新杨公路1800弄2幢3917室
|
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄2幢3917室
|
10 | 2020-08-07 | 法定代表人变更 |
高亮
|
殷小凡
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 |