序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 禾晖投资管理(上海)有限公司 | 51% | 510万(元) |
2 | 苏州安荣股权投资中心(有限合伙) | 49% | 490万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王颖
|
监事 |
2 |
高宏
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-22 | 名称变更 |
上海钜派禾晖资产管理有限公司
|
上海禾晖善投资产管理有限公司
|
2 | 2019-10-22 | 投资人(股权)变更 |
钜洲资产管理(上海)有限公司;禾晖投资管理(上海)有限公司;
|
禾晖投资管理(上海)有限公司;苏州安荣股权投资中心(有限合伙);
|
3 | 2019-10-22 | 章程备案 |
2014-06-09章程备案
|
2019-08-23章程备案
|
4 | 2019-10-22 | 法定代表人变更 |
高宏
|
高宏
|
5 | 2019-10-22 | 董事备案 |
高宏*;胡天翔;周曙光;姚伟示
|
高宏*
|
6 | 2014-09-30 | 章程备案 |
2014-01-20章程备案
|
2014-06-09章程备案
|
7 | 2014-09-30 | 监事备案 |
高宏*;胡天翔;葛正行;姚伟示
|
高宏*;王颖;胡天翔;周曙光;姚伟示
|
8 | 2014-09-30 | 经营范围变更 |
资产管理,投资管理,实业投资,投资信息咨询(除经纪),商务信息咨询,市场营销策划。 [企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
资产管理,投资管理,实业投资,投资信息咨询(除经纪),商务信息咨询,市场营销策划。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
9 | 2014-09-30 | 投资人(股权)变更 |
钜洲资产管理(上海)有限公司;禾晖投资管理(上海)有限公司;
|
禾晖投资管理(上海)有限公司;钜洲资产管理(上海)有限公司;
|
10 | 2014-09-30 | 法定代表人变更 |
高宏
|
高宏
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |