序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹伟芳 | 20% | 100万(元) |
2 | 金保松 | 80% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹伟芳
|
监事 |
2 |
金保松
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-03-15~2022-03-14
|
2012-03-15~
|
2 | 2022-03-17 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-03-10章程修正案
|
3 | 2019-12-12 | 法定代表人变更 |
刘媛媛
|
金保松
|
4 | 2019-12-12 | 投资人(股权)变更 |
曹伟芳;江苏索维尔新能源科技有限公司;
|
金保松*;曹伟芳;
|
5 | 2019-12-12 | 章程备案 |
无
|
2019-11-28章程备案
|
6 | 2018-02-22 | 法定代表人变更 |
钱建良
|
刘媛媛
|
7 | 2018-02-22 | 董事备案 |
钱建良
|
刘媛媛
|
8 | 2018-02-22 | 投资人(股权)变更 |
曹伟芳;钱建良;
|
曹伟芳;江苏索维尔新能源科技有限公司;
|
9 | 2018-02-22 | 章程备案 |
2017-11-16章程备案
|
2017-12-25章程备案
|
10 | 2017-12-07 | 投资人(股权)变更 |
李西凤;钱建良;
|
曹伟芳;钱建良;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |