序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢文彬 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢文彬
|
执行董事 |
2 |
陈亮
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 法定代表人变更 |
张利
|
谢文彬
|
2 | 2022-01-10 | 章程备案 |
2017-11-15章程备案
|
2021-12-28章程备案
|
3 | 2022-01-10 | 投资人(股权)变更 |
张利;
|
谢文彬*;
|
4 | 2022-01-10 | 监事备案 |
石飞
|
陈亮
|
5 | 2018-09-21 | 法定代表人变更 |
顾春梅
|
张利
|
6 | 2018-09-21 | 经营范围变更 |
企业营销策划,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,电子产品、建材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、家居用品、文具用品、玩具、实验室设备、日用百货批****、零售,从事货物及技术的进出口业务,图文设计、制作,从事计算机信息科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,建筑装修装饰建设工程专业施工。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
企业营销策划,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,酒店用品、电子产品、建材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、家居用品、文具用品、玩具、实验室设备、日用百货批****、零售,从事货物及技术的进出口业务,图文设计、制作,从事计算机信息科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,建筑装修装饰建设工程专业施工。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
7 | 2018-09-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2018-09-21 | 监事备案 |
钱学才
|
石飞
|
9 | 2018-09-21 | 投资人(股权)变更 |
钱学才;翁蕊;
|
张利;
|
10 | 2018-09-21 | 章程备案 |
2017-11-15章程备案
|
2018-09-17章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |