序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李振东 | 90% | 495万(元) |
2 | 王文成 | 10% | 55万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李振东
|
执行董事,经理 |
2 |
王文成
|
监事 |
3 |
黄平
|
- |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 监事备案 |
刘明
|
王文成
|
2 | 2021-11-15 | 章程备案 |
无
|
2021-11-08章程备案
|
3 | 2021-11-15 | 投资人(股权)变更 |
李振东*;王文成;肖珊;刘明;
|
李振东*;王文成;
|
4 | 2020-09-24 | 法定代表人变更 |
肖珊
|
李振东
|
5 | 2020-09-24 | 经理备案 |
肖珊
|
李振东*
|
6 | 2020-09-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-28章程修正案
|
7 | 2020-09-24 | 投资人(股权)变更 |
肖珊;刘明;李秋娟;
|
李振东*;王文成;刘明;肖珊;
|
8 | 2019-02-26 | 章程修正案备案 |
2018-03-28章程修正案
|
2019-02-18章程修正案
|
9 | 2019-02-26 | 一般经营项目变更 |
供应链管理,企业管理咨询,国际货物运输代理,国内货物运输代理,从事货物及技术的进出口业务,仓储(除危险化学品),装卸服务,无船承运业务
|
供应链管理,企业管理咨询,国际货物运输代理,国内货物运输代理,从事货物及技术的进出口业务,仓储(除危险化学品),装卸服务,无船承运业务,货物报关代理,代理出入境检验检疫报检。
|
10 | 2019-02-26 | 行业代码变更 |
其他未列明商务服务业
|
其他未列明商务服务业
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |