序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘芳 | 50% | 200万(元) |
2 | 杨世勇 | 50% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘芳
|
监事 |
2 |
杨世勇
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-23 | 投资人(股权)变更 |
刘芳;卞淡英;
|
杨世勇*;刘芳;
|
2 | 2019-10-23 | 章程备案 |
2019-05-10章程备案
|
2019-10-15章程备案
|
3 | 2019-10-23 | 法定代表人变更 |
卞淡英
|
杨世勇
|
4 | 2019-10-23 | 董事备案 |
卞淡英
|
杨世勇*
|
5 | 2019-05-29 | 董事备案 |
吴登祥
|
卞淡英
|
6 | 2019-05-29 | 投资人(股权)变更 |
刘芳;吴登祥;
|
刘芳;卞淡英;
|
7 | 2019-05-29 | 法定代表人变更 |
吴登祥
|
卞淡英
|
8 | 2019-05-29 | 章程备案 |
无
|
2019-05-10章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 |