序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海仪电资产经营管理(集团)有限公司 | 100% | 30,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅飞飞
|
监事 |
2 |
张丽虹
|
总经理,董事长 |
3 |
许睿
|
董事 |
4 |
雷霓霁
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-01 | 法定代表人变更 |
李鑫
|
张丽虹
|
2 | 2021-09-01 | 监事备案 |
王孝国
|
傅飞飞
|
3 | 2021-09-01 | 董事备案 |
许睿;雷霓霁;李鑫
|
张丽虹*;许睿;雷霓霁
|
4 | 2021-09-01 | 经理备案 |
李鑫
|
张丽虹*
|
5 | 2020-03-16 | 董事备案 |
许睿;刘宇靖;李鑫
|
许睿;雷霓霁;李鑫
|
6 | 2020-03-16 | 法定代表人变更 |
刘宇靖
|
李鑫
|
7 | 2020-03-16 | 章程修正案备案 |
-
|
2020-03-13章程修正案
|
8 | 2018-05-03 | 经理备案 |
许睿
|
刘宇靖
|
9 | 2018-05-03 | 法定代表人变更 |
许睿
|
刘宇靖
|
10 | 2018-05-03 | 董事备案 |
许睿;蒋松涛;李鑫
|
许睿;李鑫;刘宇靖
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |