序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | ZHANG JUE | 100% | 67.5万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李亚蕾
|
监事 |
2 |
章皓
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-28 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区美盛路56号405室
|
上海市杨浦区国霞路258号306室
|
2 | 2017-11-28 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-07-10 章程修正案
|
3 | 2012-02-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
37.5000
|
67.5000
|
4 | 2012-02-14 | 实收资本变更 |
ZHANG JUE 2006-09-28 货币7.5000万美元;ZHANG JUE 2006-09-28 货币30.0000万美元
|
ZHANG JUE 2006-09-28 货币7.5000万美元;ZHANG JUE 2006-09-28 货币30.0000万美元;ZHANG JUE 2012-01-20 货币30.0000万美元
|
5 | 2012-02-14 | 出资额变更变更 |
ZHANG JUE 货币37.5000万美元
|
ZHANG JUE 货币67.5000万美元
|
6 | 2012-02-14 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
ZHANG JUE 2007-08-08 货币30.0000万美元;ZHANG JUE 2006-11-08 货币7.5000万美元
|
ZHANG JUE 2007-08-08 货币30.0000万美元;ZHANG JUE 2006-11-08 货币7.5000万美元;ZHANG JUE 2012-01-20 货币30.0000万美元
|
7 | 2011-08-10 | 其他事项备案 |
2009-10-27~2011-09-19
|
2011-08-10~2016-09-19
|
8 | 2009-10-27 | 其他事项备案 |
无
|
2009-10-27~2011-09-19
|
9 | 2009-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
CLAUS HOLMGAARD;LARS THORVALD ELLEGAARD
|
无
|
10 | 2009-10-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
DANSK NORDENTA A/S 出资 37.5000万美元
|
ZHANG JUE 出资 37.5000万美元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |