序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐华军 | 60% | 30万(元) |
2 | 陈思未 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐华军
|
执行董事 |
2 |
陈思未
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-11 | 章程备案 |
无
|
2019-02-20章程备案
|
2 | 2019-04-11 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A612-17室
|
上海市浦东新区青黛路800号2幢404室
|
3 | 2016-08-31 | 章程备案 |
2016-05-04章程备案
|
2016-08-18章程备案
|
4 | 2016-08-31 | 注册资本(金)变更 |
3.000000万人民币
|
50.0000万人民币
|
5 | 2016-05-27 | 法定代表人变更 |
陈杰
|
唐华军
|
6 | 2016-05-27 | 联络员 |
吕雅琴
|
吕雅琴
|
7 | 2016-05-27 | 章程备案 |
无
|
2016-05-04章程备案
|
8 | 2016-05-27 | 投资人(股权)变更 |
唐华军*;陈杰;
|
唐华军*;陈思未;
|
9 | 2016-05-27 | 监事备案 |
唐华军*
|
陈思未
|
10 | 2015-05-15 | 住所变更 |
上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A612-17室
|
中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A612-17室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |