序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘春伍 | 25% | 7.5万(元) |
2 | 马骏清 | 75% | 22.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱斌
|
监事 |
2 |
马骏清
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 投资人(股权)变更 |
马骏清*;刘春伍;李霞;
|
马骏清*;刘春伍;
|
2 | 2021-09-17 | 法定代表人变更 |
马骏清
|
马骏清
|
3 | 2021-09-17 | 董事备案 |
马骏清*;李霞;刘春伍
|
马骏清*
|
4 | 2021-09-17 | 章程备案 |
无
|
2021-08-20章程备案
|
5 | 2019-07-22 | 投资人(股权)变更 |
马骏清*;李霞;
|
马骏清*;李霞;刘春伍;
|
6 | 2019-07-22 | 章程备案 |
-
|
2019-07-01章程备案
|
7 | 2019-07-22 | 董事备案 |
马骏清*
|
马骏清*;刘春伍;李霞
|
8 | 2019-07-22 | 经理备案 |
-
|
马骏清*
|
9 | 2019-07-22 | 监事备案 |
李霞
|
邱斌
|
10 | 2019-07-22 | 经营范围变更 |
食品销售(限分支机构经营);餐饮企业管理;商务信息咨询;工艺品(象牙及其制品除外)、包装材料、机械设备、电子产品、厨房设备的销售;设计、制作、代理、****布各类广告:电脑图文设计、制作;品牌管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
食品销售(限分支机构经营);餐饮企业管理;商务信息咨询;工艺品(象牙及其制品除外)、包装材料、机械设备、电子产品、厨房设备的销售;设计、制作、代理、****布各类广告:电脑图文设计、制作;品牌管理;餐饮服务(限分支机构经营);食品加工(限分支机构经营)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |