序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Chinforce B.V. | 100% | 16.7万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Macus Nicolaas Maia Leliveld
|
执行董事兼总经理 |
2 |
Maij Johaes
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-08 | 章程备案 |
-
|
2019-02-28章程备案
|
2 | 2019-03-08 | 董事备案 |
Henricus Francisca Christianus Van Opstal;赵继宽
|
-
|
3 | 2019-03-08 | 监事备案 |
Kerkhoff Johannes Willem
|
Martijn Gohannes
|
4 | 2014-02-27 | 出资额变更变更 |
Chinforce B.V. 货币14.0000万美元
|
Chinforce B.V. 货币16.7000万美元
|
5 | 2014-02-27 | 章程修正案备案 |
无
|
2013-08-01 章程修正案
|
6 | 2014-02-27 | 实收资本变更 |
14.0000万美元
|
16.7000万美元
|
7 | 2014-02-27 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
Chinforce B.V. 2011-12-23 货币3.5000万美元;Chinforce B.V. 2012-09-23 货币10.5000万美元
|
Chinforce B.V. 2011-12-23 货币3.5000万美元;Chinforce B.V. 2012-09-23 货币10.5000万美元;Chinforce B.V. 2014-01-10 货币2.7000万美元
|
8 | 2014-02-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
14.0000万美元
|
16.7000万美元
|
9 | 2012-09-26 | 实收资本变更 |
Chinforce B.V. 2011-12-23 货币6.0050万美元
|
Chinforce B.V. 2011-12-23 货币6.0050万美元;Chinforce B.V. 2012-06-01 货币1.6000万美元;Chinforce B.V. 2012-08-21 货币6.3950万美元
|
10 | 2012-01-17 | 实收资本变更 |
无
|
Chinforce B.V. 2011-12-23 货币6.0050万美元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |