序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | CHINA REAL ESTATE VI LIMITED | 100% | 2,100万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
JIMMY HSU
|
董事长 |
2 |
叶莉莉
|
董事 |
3 |
徐又健
|
总经理 |
4 |
徐安丽
|
监事 |
5 |
徐铭
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-08 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-01-10 章程修正案
|
2 | 2017-02-08 | 经营范围变更 |
自有房产的租赁,并提供物业管理及相关配套服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
企业管理咨询,自有房产的租赁,并提供物业管理及相关配套服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
3 | 2017-02-08 | 名称变更 |
上海花龙置业有限公司
|
上海花龙企业管理咨询有限公司
|
4 | 2012-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
WITTENDORP,PETER ROBBERT STEFAN
|
JIMMY HSU
|
5 | 2012-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
BERNARDUS JOANNES THEODORUS POPPE;OH,ENG CHONG
|
叶莉莉;徐铭
|
6 | 2011-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
FONG YUEN CHIANG;OH,ENG CHONG
|
BERNARDUS JOANNES THEODORUS POPPE;OH,ENG CHONG
|
7 | 2009-12-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
CHENG HEI MING
|
WITTENDORP,PETER ROBBERT STEFAN
|
8 | 2009-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江寄鸥;JOSEPH KIM
|
FONG YUEN CHIANG;OH,ENG CHONG
|
9 | 2008-02-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
JINDO KOKI
|
CHENG HEI MING
|
10 | 2008-02-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王军;江寄鸥
|
江寄鸥;JOSEPH KIM
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |