序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯勤 | 70% | 70万(元) |
2 | 梁琰珍 | 30% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯勤
|
执行董事 |
2 |
梁琰珍
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-07 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:冯勤; 成员:梁琰珍;
|
2 | 2010-04-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1995-06-08~2010-12-30
|
1995-06-08~2020-06-07
|
3 | 2010-04-23 | 其他变更 |
-
|
2010-04-23~2020-06-07
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 |