序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 100% | 35000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡斌
|
|
2 |
宋芊
|
|
3 |
高志宏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中铁上海工程局集团第二工程有限公司常熟制梁场
|
王随玉 | 2019-07-04 |
2 |
中铁上海工程局集团第二工程有限公司吉首轨枕场
|
胡树兵 | 2018-09-18 |
3 |
中铁上海工程局集团第二工程有限公司吉首制梁场
|
胡树兵 | 2018-08-22 |
4 |
中铁上海工程局集团第二工程有限公司淮南制梁场
|
胡树兵 | 2016-01-22 |
5 |
中铁上海工程局集团第二工程有限公司太仓制梁场
|
李达宽 | 2015-04-21 |
6 |
中铁上海工程局第二工程有限公司苏州分公司
|
史学军 | 2011-03-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-06-09章程修正案
|
2 | 2021-04-09 | 法定代表人变更 |
尹朝援
|
胡斌
|
3 | 2020-08-26 | 注册资本(金)变更 |
10000.000000万人民币
|
35000.000000万人民币( + 250% )
|
4 | 2020-08-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-26章程修正案
|
5 | 2020-04-28 | 经理备案 |
浦玉东 [退出]
|
宋芊 [新增]
|
6 | 2020-01-15 | 名称变更 |
中铁上海工程局集团第二工程有限公司
|
中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司
|
7 | 2020-01-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-01-08章程修正案
|
8 | 2019-07-24 | 董事备案 |
陈财 [退出]
|
尹朝援 [新增]
|
9 | 2019-07-24 | 法定代表人变更 |
陈财
|
尹朝援
|
10 | 2018-02-09 | 经理备案 |
陈财 [退出]
|
浦玉东 [新增]
|