序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 负责人变更 |
王卫国 [退出]
|
付博 [新增]
|
2 | 2021-10-14 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-04-17~2019-12-31
|
2000-04-17~
|
3 | 2020-07-22 | 负责人变更 |
黄建琴 [退出]
|
王卫国 [新增]
|