序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄强 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 王晨翔 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄强
|
|
2 |
李晓红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2020-06-10 | 投资人(股权)变更 |
黄强;
|
黄强;王晨翔; [新增]
|
3 | 2020-06-10 | 章程备案 |
无
|
2020-05-25章程备案
|
4 | 2020-05-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-05-14 | 章程备案 |
无
|
2020-04-28章程备案
|
6 | 2020-05-14 | 投资人(股权)变更 |
黄强;卫雨青; [退出]
|
黄强;
|
7 | 2019-04-24 | 监事备案 |
黄强 [退出]
|
李晓红 [新增]
|
8 | 2019-04-24 | 法定代表人变更 |
朱赪
|
黄强
|
9 | 2019-04-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-04-01章程修正案
|
10 | 2019-04-24 | 投资人(股权)变更 |
卫雨青;朱赪; [退出]黄强;
|
卫雨青;黄强;
|