序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余颖
|
|
2 |
张淑侠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-03 | 监事备案 |
王凤娟 [退出]
|
张淑侠 [新增]
|
2 | 2017-06-23 | 监事备案 |
韩啸 [退出]
|
王凤娟 [新增]
|
3 | 2017-03-06 | 章程备案 |
2016-10-18章程备案
|
2017-02-20章程备案
|
4 | 2017-03-06 | 投资人(股权)变更 |
上海茸享实业有限公司; [退出]
|
上海银领股权投资基金有限公司; [新增]
|
5 | 2016-10-24 | 章程备案 |
2016-08-10章程备案
|
2016-10-18章程备案
|
6 | 2016-10-24 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
3000.000000万人民币( + 2900% )
|
7 | 2016-08-24 | 章程备案 |
2015-12-15章程备案
|
2016-08-10章程备案
|
8 | 2016-08-24 | 投资人(股权)变更 |
余颖; [退出]张婷; [退出]
|
上海茸享实业有限公司; [新增]
|
9 | 2016-08-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2015-12-25 | 章程备案 |
无
|
2015-12-15章程备案
|