序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张毅 | 60% | 18.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张毅
|
|
2 |
阿里燕·余三江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-11 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-11章程修正案
|
2 | 2020-10-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-10-23章程修正案
|
3 | 2020-10-28 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-04-17~2030-04-16
|
2000-04-17~
|
4 | 2020-10-28 | 投资人(股权)变更 |
姜美华; [退出]张毅;
|
阿里燕·余三江; [新增]张毅;
|
5 | 2020-10-28 | 监事备案 |
姜美华 [退出]
|
阿里燕·余三江 [新增]
|
6 | 2020-03-25 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-04-17~2020-04-16
|
2000-04-17~2030-04-16
|
7 | 2020-03-25 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-03-25章程修正案
|
8 | 2016-04-12 | 投资人(股权)变更 |
凌晓新; [退出]张毅;
|
张毅;姜美华; [新增]
|
9 | 2016-04-12 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-01-16章程修正案
|
10 | 2016-04-12 | 监事备案 |
凌晓新 [退出]
|
姜美华 [新增]
|