序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 负责人变更 |
周晨艳 [退出]
|
周旭 [新增]
|
2 | 2019-04-03 | 经营期限(营业期限)变 |
2007-01-22~2050-08-03
|
2007-01-22~
|
3 | 2019-04-03 | 负责人变更 |
姚卫青 [退出]
|
周晨艳 [新增]
|
4 | 2015-08-07 | 负责人变更 |
周骋 [退出]
|
姚卫青 [新增]
|