序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-10-08~2022-09-12
|
2012-10-08~
|
2 | 2021-06-24 | 负责人变更 |
王国强 [退出]
|
陆树华 [新增]
|
3 | 2014-12-15 | 负责人变更 |
向佩俊 [退出]
|
王国强 [新增]
|