序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄浩
|
|
2 |
鲁怡琛
|
|
3 |
吴斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-05 | 住所变更 |
上海市黄浦区蒙自路207号13号楼499室
|
上海市黄浦区外马路618号606室
|
2 | 2021-07-05 | 经理备案 |
祖国明 [退出]
|
鲁怡琛 [新增]
|
3 | 2021-07-05 | 章程备案 |
无
|
2021-06-29章程备案
|
4 | 2020-09-22 | 其他变更 |
2020-06-29~2020-08-21
|
2020-09-22~2022-08-21
|
5 | 2020-06-29 | 法定代表人变更 |
胡晓明
|
黄浩
|
6 | 2020-06-29 | 其他变更 |
2019-03-22~2020-08-21
|
2020-06-29~2020-08-21
|
7 | 2019-03-22 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-03-22章程修正案
|
8 | 2019-03-22 | 法定代表人变更 |
彭翼捷
|
胡晓明
|
9 | 2018-03-13 | 法定代表人变更 |
樊路远
|
彭翼捷
|
10 | 2017-07-18 | 监事备案 |
王莹 [退出]
|
吴斌 [新增]
|