序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-18 | 首席代表变更 |
Soren Lund [退出]
|
CLAUS BULCH KLAUSEN [新增]
|
2 | 2014-08-22 | 住所(经营场所)变更 |
上海市静安区南京西路1168号中信泰富广场2706室
|
上海市静安区南京西路1376号504-52室
|
3 | 2014-08-22 | 首席代表变更 |
PEDERSEN SOEREN [退出]
|
Soren Lund [新增]
|
4 | 2012-06-07 |
TAN CHEE HIONG;KOH KUAN HUA;ZHANG YI
|
KOH KUAN HUA;SARAH HUANG;ZHANG YI
|
|
5 | 2011-05-12 | 驻在期限变更 |
2007-05-26~2011-05-25
|
2007-05-26~
|
6 | 2010-10-26 |
ZHANG YI;TAN CHEE HIONG;SOEREN PEDERSEN
|
KOH KUAN HUA;ZHANG YI;TAN CHEE HIONG
|
|
7 | 2010-04-20 | 首席代表变更 |
KIANG THAI WEE [退出]
|
PEDERSEN SOEREN [新增]
|
8 | 2010-04-20 | 驻在期限变更 |
2007-05-26~2010-05-25
|
2007-05-26~2011-05-25
|
9 | 2007-05-15 |
ZHANG YI;TAN CHEE HIONG
|
ZHANG YI;SOEREN PEDERSEN;TAN CHEE HIONG
|
|
10 | 2007-04-24 | 驻在期限变更 |
2004-05-26~2007-05-25
|
2007-05-26~2010-05-25
|