序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海机电股份有限公司 | 100% | 35060.467700万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈嘉明
|
|
2 |
郑英霞
|
|
3 |
徐铸农
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 法定代表人变更 |
陈嘉明
|
何伟
|
2 | 2019-09-05 | 监事备案 |
邹晓璐 [退出]
|
徐铸农 [新增]
|
3 | 2019-08-26 | 经理备案 |
司文培 [退出]
|
郑英霞 [新增]
|
4 | 2016-07-28 | 法定代表人变更 |
王心平
|
陈嘉明
|
5 | 2015-03-23 | 监事备案 |
邹晓璐芮鹤建 [退出]
|
邹晓璐
|
6 | 2015-03-23 | 经营范围变更 |
生产销售各类冷冻设备、空调设备,及其工程成套相关技术服务,工业项目的投资、管理,(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
生产销售各类冷冻设备、空调设备,及其工程成套相关技术服务,工业项目的投资、管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
7 | 2015-03-23 | 经理备案 |
|
司文培 [新增]
|
8 | 2015-03-23 | 法定代表人变更 |
陈鸿
|
王心平
|
9 | 2011-12-20 | 董事备案 |
芮鹤建姜元凯 [退出]杨国兴 [退出]王心平 [退出]陈鸿邹晓璐何伟 [退出]
|
陈鸿芮鹤建邹晓璐
|
10 | 2011-12-20 | 法定代表人变更 |
陈鸿
|
陈鸿
|