序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈荣林 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 张兰花 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈荣林
|
|
2 |
张兰花
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海博典仪器仪表有限公司分公司
|
陈荣林 | 2001-07-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-03 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-07-17~2016-07-16
|
2001-07-17~
|
2 | 2016-03-03 | 联络员 |
张兰花
|
陈月蓓
|
3 | 2005-06-03 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-07-17~2006-07-16
|
2001-07-17~2016-07-16
|
4 | 2005-06-03 | 其他变更 |
~
|
~
|