序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卓德嘉远东公司 | 100% | 1148.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
DOUGLAS ANDREW EDWARDS
|
|
2 |
曾念红
|
|
3 |
MICHAEL JAY SCHEWEL
|
|
4 |
Robert Arlington Strickland
|
|
5 |
刘红军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
卓德嘉薄膜(上海)有限公司普陀分公司
|
WULING ZHANG | 2004-07-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-24 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:Douglas Andrew Edwards;成员:刘红军;成员:徐惠华
|
2 | 2018-03-16 | 董事备案 |
DOUGLAS ANDREW EDWARDSMICHAEL JAY SCHEWEL曾念红
|
MICHAEL JAY SCHEWELROBERT ARLINGTON STRICKLAND [新增]曾念红DOUGLAS ANDREW EDWARDS
|
3 | 2018-03-16 | 经理备案 |
无
|
无
|
4 | 2018-03-16 | 监事备案 |
吕敏伟 [退出]
|
刘红军 [新增]
|
5 | 2018-03-16 | 法定代表人变更 |
MICHAEL FIELDING SALE
|
DOUGLAS ANDREW EDWARDS
|
6 | 2018-03-16 | 章程修正案备案 |
2016-08-30章程备案
|
2018-03-16 章程修正案
|
7 | 2016-08-30 | 章程修正案备案 |
2015-04-30章程备案
|
2016-08-30 章程修正案
|
8 | 2016-08-30 | 董事备案 |
A.BRENT KING [退出]曾念红Alvaro Luis Pinho Vaselli [退出]
|
DOUGLAS ANDREW EDWARDS [新增]MICHAEL JAY SCHEWEL [新增]曾念红
|
9 | 2016-08-30 | 法定代表人变更 |
HENG-SHENG JESSICA TORNG
|
MICHAEL FIELDING SALE
|
10 | 2015-05-20 | 法定代表人变更 |
Arijit Dasgupta
|
HENG-SHENG JESSICA TORNG
|