序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈彬华
|
|
2 |
王震
|
|
3 |
刘春生
|
|
4 |
陈立宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-09-14~2020-09-13
|
2000-09-14~2050-09-13
|
2 | 2021-05-27 | 章程备案 |
无
|
2021-02-22章程备案
|