序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大福(中国)有限公司 | 51% | 40902.0万日元 |
2 | 株式会社大福 | 49% | 39298.0万日元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
小林和生
|
|
2 |
谢辉
|
|
3 |
正岡直樹
|
|
4 |
山元伸也
|
|
5 |
许波
|
|
6 |
张勇
|
|
7 |
宇野元啓
|
|
8 |
齐藤司
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
大福(中国)物流设备有限公司北京分公司
|
小林和生(KOBAYASHI KAZUO) | 2020-09-24 |
2 |
大福(中国)物流设备有限公司广州分公司
|
2017-09-08 | |
3 |
大福(中国)物流设备有限公司深圳分公司
|
小林和生 | 2015-06-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 监事备案 |
木村 [退出]義久 [退出]
|
齐藤司 [新增]
|
2 | 2022-06-14 | 董事备案 |
日南荣二郎 [退出]张勇宇野元啓深濑真弥 [退出]高桥利胜 [退出]
|
张勇山元伸也 [新增]宇野元啓谢辉 [新增]正岡直樹 [新增]许波 [新增]
|
3 | 2022-06-14 | 章程修正案备案 |
2020-03-13章程备案
|
2022-04-01 章程修正案
|
4 | 2021-01-25 | 章程修正案备案 |
2020-03-13章程备案
|
2020-03-13 章程修正案
|
5 | 2021-01-25 | 董事备案 |
日南荣二郎山见谕 [退出]高桥利胜深濑真弥井川浩一 [退出]张勇宇野元啓
|
高桥利胜日南荣二郎宇野元啓张勇深濑真弥
|
6 | 2020-07-23 | 法定代表人变更 |
小林和生
|
小林和生
|
7 | 2020-07-23 | 监事备案 |
黑坂达二郎(KUROSAKA TATSUJIRO) [退出]
|
木村 [新增]義久 [新增]
|
8 | 2020-04-15 | 经营范围变更 |
开****、设计、加工、安装、生产物流设备、洗车机及洗车机用循环水设备、电子计算机及软件、计算机网络设备、电子计算机外部设备、电子设备、工业自动控制系统装置、上述产品的相关五金电器产品和零部件,销售并租赁公司自产产品(除融资租赁),并提供展示等相关的售后服务;从事上述产品及同类商品(特定商品除外)的批****、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的技术咨询、商务信息咨询,以及在松江工业区松东路322号内从事自有生产用房出租。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
一般项目:开****、设计、加工、安装、生产物流设备、洗车机及洗车机用循环水设备、电子计算机及软件、计算机网络设备、电子计算机外部设备、电子设备、工业自动控制系统装置、上述产品的相关五金电器产品和零部件,销售并租赁公司自产产品(除融资租赁),并提供展示等相关的售后服务;从事上述产品及同类商品(特定商品除外)的批****、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的技术信息咨询、商务信息咨询,自有房屋租赁,住房租赁经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
9 | 2020-04-15 | 董事备案 |
山见谕宇野元啓高桥利胜井川浩一深濑真弥
|
井川浩一山见谕张勇 [新增]深濑真弥日南荣二郎 [新增]宇野元啓高桥利胜
|
10 | 2020-04-15 | 章程修正案备案 |
2017-07-18章程备案
|
2020-03-13 章程修正案
|