序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林玉叶
|
|
2 |
陈红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 章程备案 |
无
|
2020-12-08章程备案
|
2 | 2020-12-24 | 监事备案 |
严晓虹 [退出]陈红邬锡元 [退出]
|
陈红
|
3 | 2020-12-24 | 法定代表人变更 |
臧光文
|
林玉叶
|
4 | 2020-08-11 | 法定代表人变更 |
华桂樑
|
臧光文
|
5 | 2019-06-04 | 法定代表人变更 |
李巍
|
华桂樑
|
6 | 2019-06-04 | 董事备案 |
顾小双华桂樑曹诤李巍张以胜
|
张以胜曹诤李巍华桂樑顾小双
|
7 | 2019-06-04 | 监事备案 |
陈红邬锡元严晓虹
|
陈红严晓虹邬锡元
|
8 | 2019-06-04 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-05-14章程修正案
|