序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | BALLANDE Et MENERET HONG-KONG LIMITED | 100% | 80.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
STANISLAS HENRIOT
|
|
2 |
Pierre D'HARCOURT
|
|
3 |
LOUIS BALLANDE
|
|
4 |
Caroline STOUVENEL
|
|
5 |
Philippe Godin
|
|
6 |
Antony LAFARGE
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
鼎佳国际贸易(上海)有限公司北京分公司
|
韩瑞凯 | 2009-07-06 |
2 |
鼎佳国际贸易(上海)有限公司长宁分公司
|
Laurent DUFAU | 2008-09-03 |
3 |
鼎佳国际贸易(上海)有限公司浦西办事处
|
徐雯华 | 2002-11-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-09-10 | 法定代表人变更 |
Laurent Dufau
|
STANISLAS HENRIOT
|
2 | 2014-09-10 | 章程修正案备案 |
2008-12-08章程备案
|
2014-08-10 章程修正案
|