序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩淑华 | 91.48418% | 1880万人民币 |
2 | 上海意崇投资管理合伙企业(有限合伙) | 8.51582% | 175万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩淑华
|
|
2 |
李海荣
|
|
3 |
于海飞
|
|
4 |
姚强
|
|
5 |
李伟
|
|
6 |
马红英
|
|
7 |
邱丽杰
|
|
8 |
孙财能
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-25 | 监事备案 |
张丹蕾 [退出]张濮 [退出]于丹 [退出]
|
邱丽杰 [新增]马红英 [新增]孙财能 [新增]
|
2 | 2020-12-25 | 董事备案 |
刘英群 [退出]于海飞李海荣姚强韩淑华
|
姚强韩淑华于海飞李海荣李伟 [新增]
|
3 | 2020-12-25 | 章程备案 |
无
|
2020-12-24章程备案
|
4 | 2020-12-25 | 注册资本(金)变更 |
2700.000000万人民币
|
2055.0000万人民币( - 23.88889% )
|
5 | 2017-12-12 | 法定代表人变更 |
韩淑杰
|
韩淑华
|
6 | 2017-12-12 | 董事备案 |
姚强李海荣韩淑华刘英群韩淑杰 [退出]
|
姚强于海飞 [新增]韩淑华李海荣刘英群
|
7 | 2017-12-12 | 经理备案 |
韩淑杰 [退出]
|
于海飞 [新增]
|
8 | 2017-06-26 | 董事备案 |
于雷 [退出]秦强 [退出]姚强李海荣刘英群
|
刘英群韩淑杰 [新增]韩淑华 [新增]姚强李海荣
|
9 | 2017-06-26 | 法定代表人变更 |
于雷
|
韩淑杰
|
10 | 2017-06-26 | 经理备案 |
于雷 [退出]
|
韩淑杰 [新增]
|