序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙多礼 | 50% | 7.5万人民币 |
2 | 孙兴旺 | 50% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙多礼
|
|
2 |
孙兴旺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:孙多礼;成员:孙兴旺;
|
2 | 2018-11-02 | 董事备案 |
周大亮 [退出]
|
孙多礼 [新增]
|
3 | 2018-11-02 | 监事备案 |
秦春武 [退出]
|
孙兴旺 [新增]
|
4 | 2018-11-02 | 章程备案 |
无
|
2018-10-23章程备案
|
5 | 2018-11-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-11-02 | 法定代表人变更 |
周大亮
|
孙多礼
|
7 | 2018-11-02 | 投资人(股权)变更 |
周大亮; [退出]
|
孙兴旺; [新增]孙多礼; [新增]
|
8 | 2018-04-28 | 投资人(股权)变更 |
秦汉; [退出]
|
周大亮; [新增]
|
9 | 2018-04-28 | 董事备案 |
秦汉 [退出]
|
周大亮 [新增]
|
10 | 2018-04-28 | 章程备案 |
2016-01-15章程备案
|
2018-04-24章程备案
|