序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王月侠
|
|
2 |
林运检
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-17 | 法定代表人变更 |
陈满林
|
王月侠
|
2 | 2018-05-17 | 董事备案 |
无
|
无
|
3 | 2015-02-12 | 注册资本(金)变更 |
20.0000万美元
|
320.0000万美元( + 1500% )
|
4 | 2014-09-18 | 境外股东****起人的境内 |
锐浩贸易(上海)有限公司
|
锐浩贸易(上海)有限公司
|
5 | 2014-09-18 | 章程备案 |
无
|
2014-08-08章程备案
|
6 | 2014-09-18 | 法定代表人变更 |
陈德良
|
陈满林
|
7 | 2014-09-18 | 投资人(股权)变更 |
锐丰国际****展有限公司 [退出]
|
扩汇有限公司 [新增]
|
8 | 2014-09-18 | 监事备案 |
麦展诚 [退出]
|
林运检 [新增]
|
9 | 2010-07-23 | 法定代表人变更 |
黄念基
|
陈德良
|
10 | 2010-07-23 | 董事备案 |
陈德良 [退出]王月侠
|
王月侠吴顺良 [新增]
|