序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏淑霞 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏淑霞
|
|
2 |
薛召
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-30 | 清算组成员备案 |
无
|
成员:苏淑霞;成员:邓媛;负责人:陈东明;
|
2 | 2016-06-02 | 章程备案 |
2016-03-30章程备案
|
2016-05-30章程备案
|
3 | 2016-06-02 | 监事备案 |
袁宗风 [退出]
|
薛召 [新增]
|
4 | 2016-06-02 | 法定代表人变更 |
薛召
|
苏淑霞
|
5 | 2016-06-02 | 投资人(股权)变更 |
薛召; [退出]
|
苏淑霞; [新增]
|
6 | 2016-03-31 | 章程备案 |
无
|
2016-03-30章程备案
|
7 | 2016-03-31 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
100.0000万人民币( + 100% )
|