序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-07 | 负责人变更 |
RONALD ALICK FISHER-STAMP [退出]
|
KEVIN ROGER L FRAILEY [新增]
|
2 | 2017-03-06 | 其他事项 |
2016-06-21~2028-07-15
|
2017-03-06~
|
3 | 2017-03-06 | 负责人变更 |
Ross Lindsay Mahon [退出]
|
RONALD ALICK FISHER-STAMP [新增]
|