序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冶明亮 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冶明亮
|
|
2 |
马福
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-21 | 经营范围变更 |
牛羊肉,畜产品加工销售***
|
许可项目:动物饲养;牲畜屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2021-11-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 玉树藏族自治州客运集团总公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 冶明亮; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
3 | 2021-11-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-08-20
|
营业期限至: 2031-08-20
|
4 | 2021-11-10 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2021-11-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:尕松文斗;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:马福;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶齐莲;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2021-11-10 | 法定代表人变更 |
米玛江才
|
冶明亮
|
7 | 2016-07-04 | 联络员备案 |
无
|
尕松文斗
|