序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 100% | 5676.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
岳恒飞
|
|
2 |
吕佳宁
|
|
3 |
朱建武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡永
|
岳恒飞
|
2 | 2021-05-28 | 其他事项备案 |
0951-7632336
|
*****
|
3 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱建武胡永 [退出]李治军 [退出]
|
朱建武岳恒飞 [新增]吕佳宁 [新增]
|
4 | 2019-07-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
贺兰县常信乡民生服务中心三楼
|
贺兰县常信乡宁夏贺兰京能新能源有限公司办公楼等3户
|
5 | 2017-08-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:张凤阳
|
证件号码:*****姓名:胡永
|
6 | 2017-08-23 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:张凤阳
|
证件号码:****,姓名:胡永
|
7 | 2017-08-23 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,卫海萍,**** [退出]执行董事,张凤阳,**** [退出]
|
执行董事,胡永,**** [新增]总经理,李治军,**** [新增]监事,朱建武,**** [新增]
|
8 | 2017-08-23 | 联系电话变更 |
7616262
|
0951-7632336
|
9 | 2017-03-10 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****L
|
10 | 2017-03-10 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****L
|