序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 负责人变更 |
曹华 [退出]
|
邓全胜 [新增]
|
2 | 2021-01-28 | 负责人变更 |
王波 [退出]
|
曹华 [新增]
|
3 | 2016-06-15 | 联络员备案 |
尹爱云 备案手机:*****
|
尹爱云 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2016-05-25 | 经营范围变更 |
在总公司经营范围内联系业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
|
在隶属企业经营范围内承接业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-05-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
尹爱云 备案手机:*****
|
6 | 2016-05-25 | 财务负责人 |
|
尹爱云
|
7 | 2014-07-30 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局雨花分局
|