序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马国华 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 肖勇 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马国华
|
|
2 |
肖勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马国华
|
马国华
|
2 | 2019-11-06 | 经营范围变更 |
预包装食品、五金产品、电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
预包装食品、五金产品、电子产品、家用电器的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-11-06 | 章程备案 |
无
|
2019-11-05新章程
|
4 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马国华
|
|
5 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
肖勇
|
6 | 2018-03-26 | 联络员备案 |
邓海燕 *** 备案手机:***
|
李英姿 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-09-05 | 经营范围变更 |
预包装食品批****兼零售(《食品流通许可证》许可证编号:SP*****3(1-1),有效期2017年5月21号,****证机关:株洲市工商行政管理局天元区分局)、五金、交电批零兼营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
预包装食品、五金产品、电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-09-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-08-23原章程第八条
|
9 | 2014-05-28 | 经营范围 |
预包装食品批****兼零售(《食品流通许可证》许可证编号:SP*****3(1-1),有效期2014年5月15号,****证机关:株洲市工商行政管理局天元区分局)、五金、交电批零兼营。
|
预包装食品批****兼零售(《食品流通许可证》许可证编号:SP*****3(1-1),有效期2017年5月21号,****证机关:株洲市工商行政管理局天元区分局)、五金、交电批零兼营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2014-05-27 | 一般代表变更 |
株洲市工商行政管理局
|
株洲市工商行政管理局天元分局
|