序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫代兴 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 莫海珍 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 联络员备案 |
黄晓凤 *** 备案手机:***
|
莫代兴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-05-09 | 联络员备案 |
黄晓凤 *** 备案手机:***
|
黄晓凤 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-05-08 | 联络员备案 |
黄晓凤 *** 备案手机:***
|
黄晓凤 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-22 | 联络员备案 |
黄晓凤 *** 备案手机:***
|
黄晓凤 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-05-21 | 联络员备案 |
黄晓凤 *** 备案手机:***
|
黄晓凤 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-01-09 | 清算组备案 |
无
|
负责人:莫代兴;成员:莫代兴;成员:莫海珍;成员:黄晓凤;
|
7 | 2018-01-09 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:莫代兴;成员:莫代兴;成员:莫海珍;成员:黄晓凤;
|