序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲市石峰区响石资产管理经营部 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘可红
|
|
2 |
刘永红
|
|
3 |
刘芳勇
|
|
4 |
程应湘
|
|
5 |
黄利辉
|
|
6 |
刘俊明
|
|
7 |
刘星明
|
|
8 |
王月平
|
|
9 |
刘长春
|
|
10 |
汤金芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-20 | 联络员备案 |
张亚姿 *** 备案手机:***
|
刘可红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-06-28 | 联络员备案 |
黄帆 备案手机:*****
|
张亚姿 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2016-07-04 | 经理备案 |
程应湘 [退出]
|
黄帆 [新增]
|
4 | 2016-07-04 | 财务负责人 |
|
黄帆
|
5 | 2016-07-04 | 董事备案 |
刘可红 [退出]刘永红 [退出]黄利辉 [退出]刘芳勇 [退出]程应湘 [退出]
|
黄帆 [新增]
|
6 | 2016-07-04 | 联络员备案 |
陈崇华 备案手机:*****
|
黄帆 备案手机:*****
|
7 | 2016-07-04 | 监事备案 |
王月平 [退出]刘长春 [退出]汤金芝 [退出]刘星明 [退出]刘俊明 [退出]
|
刘拥军 [新增]
|
8 | 2016-07-04 | 法定代表人变更 |
刘可红
|
黄帆
|
9 | 2016-07-04 | 章程备案 |
无
|
2016-06-29章程全文
|