序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王文 | 35% | 70.0万人民币 |
2 | 刘熠 | 35% | 70.0万人民币 |
3 | 林海 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文
|
|
2 |
刘熠
|
|
3 |
林海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺韶光 [退出]
|
林海 [新增]
|
2 | 2021-11-30 | 章程备案 |
无
|
2021-11-22公司股东贺韶光出售持有股份给林海,林海代替贺韶光担任公司监事。
|
3 | 2021-11-30 | 股东变更 |
贺韶光 , [退出]刘熠 ,王文
|
林海 , [新增]刘熠 ,王文
|
4 | 2021-04-13 | 股东变更 |
贺韶光 ,湖南佳伟新能源科技有限公司 , [退出]王文
|
贺韶光 ,刘熠 , [新增]王文
|
5 | 2021-04-13 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺韶光 [退出]
|
王文 [新增]
|
7 | 2021-04-13 | 章程备案 |
无
|
2021-03-16股东同意将公司类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司(自然人投资或控股),股东同意将公司法定代表人由贺韶光变更为王文,股东同意将湖南佳伟新能源科技有限公司35%的股份转让给刘熠,股东同意选举刘熠为公司执行董事,股东同意选举贺韶光为公司监事,执行董事同意聘任王文为公司经理。
|
8 | 2021-04-13 | 法定代表人变更 |
贺韶光
|
王文
|
9 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文 [退出]
|
刘熠 [新增]
|
10 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷安先 [退出]
|
贺韶光 [新增]
|