序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 94.4% | 11800.0万人民币 |
2 | 上海文盛资产管理股份有限公司 | 5.6% | 700.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祝宇宁
|
|
2 |
刘翔宇
|
|
3 |
屠玉炯
|
|
4 |
郭立刚
|
|
5 |
李永昌
|
|
6 |
谢正林
|
|
7 |
张建
|
|
8 |
林振江
|
|
9 |
彭兴华
|
|
10 |
陈平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖冬生熊名务 [退出]赵春香
|
于静 [新增]赵春香肖冬生
|
2 | 2020-05-27 | 经营范围变更 |
啤酒(熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒)生产、销售(有效期至2018年1月26日);预包装食品批****兼零售(有效期至2018年4月22日);技术开****、咨询、转让服务;日用品、五金交电销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
凭有效的食品生产许可证从事酒类生产、销售;凭有效的食品经营许可证从事预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、预包装饮料酒批****;技术开****、咨询、转让服务;日用品、五金交电销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-05-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
北京燕京啤酒股份有限公司;上海文盛投资管理有限公司;
|
北京燕京啤酒股份有限公司;上海文盛资产管理股份有限公司; [名称变更]
|
4 | 2020-05-27 | 法定代表人变更 |
王启林
|
祝宇宁
|
5 | 2020-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
屠玉炯李永昌刘翔宇郭立刚王启林 [退出]
|
李永昌祝宇宁 [新增]屠玉炯刘翔宇郭立刚
|
6 | 2017-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘运生 [退出]张建谢正林林振江罗雪峰 [退出]郭立刚
|
林振江张建谢正林郭立刚谭红林 [新增]彭兴华 [新增]陈平 [新增]
|
7 | 2017-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永昌王启林郭立刚刘翔宇屠玉炯
|
屠玉炯李永昌王启林刘翔宇郭立刚
|
8 | 2017-04-11 | 经理备案 |
刘运生 [退出]张建谢正林林振江罗雪峰 [退出]郭立刚
|
林振江张建谢正林郭立刚谭红林 [新增]彭兴华 [新增]陈平 [新增]
|
9 | 2017-04-11 | 董事备案 |
李永昌王启林郭立刚刘翔宇屠玉炯
|
屠玉炯李永昌王启林刘翔宇郭立刚
|
10 | 2017-04-11 | 法定代表人变更 |
屠玉炯
|
王启林
|