序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建平 | 70% | 28万人民币 |
2 | 周朝晖 | 15% | 6万人民币 |
3 | 王延伟 | 15% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建平
|
|
2 |
王双宝
|
|
3 |
王延伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
衡阳市裕鑫假日酒店管理有限公司裕鑫世佳酒店
|
刘建平 | 2009-01-15 |
2 |
衡阳市裕鑫假日酒店管理有限公司常胜店
|
阳元锋 | 2007-12-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建平 [退出]
|
王双宝 [新增]
|
2 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建平
|
刘建平
|
3 | 2020-06-11 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2018-09-20 | 股东变更 |
刘建平 ,刘康伟 , [退出]王延伟 ,周朝晖
|
刘建平 ,王延伟 ,周朝晖
|
5 | 2018-09-20 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2018-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘康伟 [退出]
|
刘建平 [新增]
|
7 | 2018-06-07 | 股东变更 |
刘康伟 ,王延伟 ,周朝晖
|
刘建平 , [新增]刘康伟 ,王延伟 ,周朝晖
|
8 | 2018-06-07 | 法定代表人变更 |
刘康伟
|
刘建平
|
9 | 2016-05-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王延伟
|
王延伟
|
10 | 2016-05-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘康伟
|