序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧阳新文 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙先花
|
|
2 |
吴建平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
绥宁县顺昌冷藏物流运输有限公司怀化分公司
|
欧阳集平 | 2021-08-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧阳新文 [退出]
|
龙先花 [新增]
|
2 | 2022-02-22 | 法定代表人变更 |
欧阳新文
|
龙先花
|
3 | 2018-04-25 | 联络员备案 |
唐清治 *** 备案手机:***
|
欧阳新文 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-06-01 | 联络员备案 |
唐清治 备案手机:*****
|
唐清治 备案手机:*****
|
5 | 2016-03-21 | 联络员备案 |
吴建平 备案手机:*****
|
唐清治 备案手机:*****
|
6 | 2015-12-08 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
500.0000万人民币( + 900% )
|