序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伍淑芳 | 50% | 1000.0万人民币 |
2 | 伍基宇 | 50% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伍淑芳
|
|
2 |
伍基宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
伍淑芳
|
伍淑芳
|
2 | 2022-06-09 | 章程备案 |
无
|
2022-06-06投资人(股权)变更
|
3 | 2022-06-09 | 股东变更 |
刘晓玲 , [退出]伍基宇
|
伍基宇 ,伍淑芳 [新增]
|
4 | 2022-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晓玲 [退出]
|
伍基宇 [新增]
|
5 | 2022-04-12 | 地址变更 |
邵阳市大祥区罗市镇罗市社区6组
|
湖南省邵阳市大祥区罗市镇邵阳国家农业科技园H-01-05地块内
|
6 | 2022-04-12 | 章程备案 |
无
|
2022-04-11住所变更
|
7 | 2021-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
伍基宇 [退出]
|
伍淑芳 [新增]
|
8 | 2021-11-09 | 法定代表人变更 |
伍基宇
|
伍淑芳
|
9 | 2021-11-09 | 章程备案 |
无
|
2021-11-08法定代表人变更
|
10 | 2021-10-13 | 联络员备案 |
蒋岳涛 *** 备案手机:***
|
伍基宇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|