序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 桑植县人民政府 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟佩文
|
|
2 |
向延虎
|
|
3 |
佘武
|
|
4 |
李敏
|
|
5 |
向恩林
|
|
6 |
陈俊严
|
|
7 |
谷立志
|
|
8 |
郑伟
|
|
9 |
何菊华
|
|
10 |
张冬银
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-18 | 法定代表人变更 |
谷立志
|
钟佩文
|
2 | 2020-04-13 | 联络员备案 |
王品 *** 备案手机:***
|
胡根湫 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-16 | 法定代表人变更 |
汪业锋
|
谷立志
|
4 | 2018-01-23 | 股东变更 |
桑植县人民政府
|
桑植县人民政府
|
5 | 2018-01-23 | 经营范围变更 |
公共交通基础设施投资建设;房地产投资开****经营;加油站建设;广告设计、制作、****布;建筑材料;交通器材经营;旅游景区规划、设计、开****、管理;机动车驾驶培训;住宿、餐饮服务;交通设施设计及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
公共交通基础设施投资建设;房地产投资开****经营;加油站建设;广告设计、制作、****布;建筑材料;交通器材经营;旅游景区规划、设计、开****、管理;机动车驾驶培训;住宿、餐饮服务;交通设施设计及咨询服务;新能源汽车充电桩建设、运营及技术服务;停车场的建设和经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-01-23 | 投资人(股权)变更 |
桑植县人民政府 出资 50000万人民币;
|
桑植县人民政府 出资 50000万人民币;
|
7 | 2018-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
汪业锋
|
8 | 2018-01-23 | 法定代表人变更 |
向延虎
|
汪业锋
|
9 | 2018-01-23 | 章程备案 |
无
|
2017-12-28提交了新的章程
|
10 | 2018-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向恩林向延虎郑伟佘武陈俊平 [退出]
|
向恩林向延虎佘武陈俊严 [新增]郑伟李敏 [新增]汪业锋 [新增]
|