序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺锦波 | 61.36482% | 294.41万人民币 |
2 | 熊雄辉 | 16.70592% | 80.15万人民币 |
3 | 李良和 | 11.50551% | 55.2万人民币 |
4 | 肖光辉 | 5.66313% | 27.17万人民币 |
5 | 文有大 | 4.76061% | 22.84万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺锦波
|
|
2 |
文有大
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-24 | 股东变更 |
贺锦波 ,李良和 ,文有大 ,夏小勇 , [退出]肖光辉 ,熊雄辉
|
贺锦波 ,李良和 ,文有大 ,肖光辉 ,熊雄辉
|
2 | 2022-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
贺锦波
|
3 | 2022-04-24 | 章程备案 |
无
|
2022-03-29章程第六条
|
4 | 2021-03-26 | 联络员备案 |
夏伟俐 *** 备案手机:***
|
林香 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-05-10 | 联络员备案 |
唐丽 *** 备案手机:***
|
夏伟俐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|