序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 负责人变更 |
李莎 [退出]
|
许秀兰 [新增]
|
2 | 2018-11-20 | 负责人变更 |
熊普文 [退出]
|
李莎 [新增]
|
3 | 2016-09-20 | 财务负责人 |
|
兰世荣 ***
|
4 | 2016-09-20 | 负责人变更 |
欧阳海浪 [退出]
|
熊普文 [新增]
|
5 | 2016-06-08 | 联络员备案 |
张小伟 *** 备案手机:***
|
张小伟 *** 备案手机:***
|
6 | 2016-06-08 | 经营范围变更 |
人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现业务;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款及代理保险业务;经营外汇储蓄存款,外汇兑换业务;办理其总行在中国银行监督管理委员会批准的业务范围内授权的其他业务。
|
人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现业务;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款及代理保险业务;经营外汇储蓄存款,外汇兑换业务;办理其总行在中国银行监督管理委员会批准的业务范围内授权的其他业务。
|
7 | 2016-06-08 | 财务负责人 |
|
|
8 | 2016-06-08 | 隶属关系备案 |
中国建设银行股份有限公司
|
中国建设银行股份有限公司
|
9 | 2014-12-18 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
10 | 2014-12-18 | 隶属企业名称变更 |
中国建设银行股份有限公司郴州市分行
|
中国建设银行股份有限公司
|