序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-08 | 联络员备案 |
李秀娟 *** 备案手机:***
|
曹美娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-07-30 | 负责人变更 |
杨劼历 [退出]
|
周克明 [新增]
|
3 | 2018-12-29 | 负责人变更 |
蒋慧明 [退出]
|
杨劼历 [新增]
|
4 | 2018-12-29 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司
|
中国建设银行股份有限公司
|
5 | 2016-07-13 | 财务负责人 |
|
王霞
|
6 | 2016-07-13 | 经营范围变更 |
金融业务,房屋租赁服务。
|
金融业务,房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-07-13 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
8 | 2016-07-13 | 隶属关系备案 |
中国建设银行股份有限公司郴州市分行
|
中国建设银行股份有限公司
|
9 | 2014-11-20 | 法定代表人变更 |
黄耀辉
|
蒋慧明
|
10 | 2014-06-30 | 法定代表人变更 |
林救平
|
黄耀辉
|