序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢峰 | 55% | 2200.0万人民币 |
2 | 王金康 | 45% | 1800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢峰
|
|
2 |
王金康
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
郴州市鸿业建筑工程有限公司新田分公司
|
谢文明 | 2022-07-26 |
2 |
郴州市鸿业建筑工程有限公司祁东分公司
|
陈勤超 | 2022-04-24 |
3 |
郴州市鸿业建筑工程有限公司邵东分公司
|
张嘉欣 | 2021-12-21 |
4 |
郴州市鸿业建筑工程有限公司冷水滩分公司
|
蒋燕 | 2020-12-04 |
5 |
郴州市鸿业建筑工程有限公司平江分公司
|
陈勤超 | 2020-10-29 |
6 |
郴州市鸿业建筑工程有限公司湘潭分公司
|
熊浠 | 2020-01-13 |
7 |
郴州市鸿业建筑工程有限公司江华分公司
|
郭育贤 | 2019-11-06 |
8 |
郴州市鸿业建筑工程有限公司城步分公司
|
刘悟海 | 2018-12-03 |
9 |
郴州市鸿业建筑工程有限公司四子王旗建筑分公司
|
肖岳丽 | 2018-11-21 |
10 |
郴州市鸿业建筑工程有限公司江永分公司
|
王飞 | 2018-11-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-22 | 联络员备案 |
黄丽芳 *** 备案手机:***
|
黄丽芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-11-12 | 章程备案 |
无
|
2020-11-12股东变更,监事变更
|
3 | 2020-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚晓明 [退出]
|
王金康 [新增]
|
4 | 2020-11-12 | 股东变更 |
龚晓明 , [退出]谢峰
|
王金康 , [新增]谢峰
|
5 | 2019-12-24 | 股东变更 |
龚晓明 ,谢峰
|
龚晓明 ,谢峰
|
6 | 2019-12-24 | 财务负责人 |
|
邝玮柳 ***
|
7 | 2019-12-24 | 章程备案 |
无
|
2019-12-23第一章第三条
|
8 | 2019-12-24 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程、公路桥梁工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、水利水电工程、园林绿化工程、土石工程、节能环保工程、交通安全安全设施工程、政策允许的金属材料、建筑材料、机电产品的批****零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
其他房屋建筑业;房屋建筑工程、公路桥梁工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、水利水电工程、园林绿化工程、土石工程、节能环保工程、交通安全安全设施工程、政策允许的金属材料、建筑材料、机电产品的批****零售;机电设备安装服务;起重设备安装服务;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚晓明
|
龚晓明
|
10 | 2019-12-24 | 注册资本变更 |
6000万人民币
|
4000.000000万人民币( - 33.33333% )
|